Renseignements sur Luzia Graf Lammers
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luzia Graf Lammers
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4880680, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IAS Institut für Angewandte Sozialwissenschaften AG, bisher in Maienfeld, CH-350.3.002.620-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2006, S. 9, Publ. 3458840).
Gründungsstatuten:
09.02.1989.
Statutenänderung:
26.01.2009.
Sitz neu:
Bad Ragaz.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 38, 7310 Bad Ragaz.
Zweck:
Führung eines Institutes für angewandte Sozialwissenschaft mit Organisation von Aus- und Weiterbildung, Dienstleistungen und Verlagstätigkeit im Bereich Gesundheitswesen, Bildung, Beratung, Supervision, Management und Psychotherapie;
die Gesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausführen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemm Schmidt AG, in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Lammers, Luzia, von Zürich, in Maienfeld, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lammers, Willem, von Zürich, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
IAS Davos AG, bisher in Davos, Führung eines Institutes für angewandte Sozialwissenschaften usw. Aktiengesellschaft (SHAB-Nr.145 vom 30.7.1992, S.3592).
Statutenänderung:
21.12.1995, 12.8.1996.
Firma neu:
IAS Institut für Angewandte Sozialwissenschaften AG.
Sitz neu:
Maienfeld.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 17, 7304 Maienfeld.
Zweck neu:
Führung eines Institutes für angewandte Sozialwissenschaft mit Organisation von Aus- und Weiterbildung, Dienstleistungen und Verlagstätigkeit im Bereich Gesundheitswesen, Bildung, Beratung, Supervision, Management und Psychotherapie;
die Gesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausführen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. (Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Lammers, Luzia, von Zürich, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Davos);
Lemm Treuhand AG, in Davos, Revisionsstelle.