Renseignements sur Hanspeter Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hanspeter Graf
Dernières notifications FOSC pour Hanspeter Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2545875, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Success-tailored Chefwear Ltd. liab Co., in Eichberg, CHE-108.541.257, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 18, Publ. 5414724).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Zweck neu:
Tätigkeit aller Art im Design- und Marketing für Qualitätsuniformen und Bekleidungen für das Bäckerei- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Werner, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hanspeter, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2544005, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holzofabeck GmbH, in Eichberg, CHE-107.801.579, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 19, Publ. 5411740).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Zweck neu:
Führung und Beratung von Lebensmittel- und Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die besonderen Vorteile bei der Gründung vom 01.09.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Besondere Vorteile: Die vormaligen Besitzer der Bäckerei W. Graf, Werner und Lisette Graf-Riegg erhalten bis an deren Lebensende sämtliche von ihnen bezogenen Waren entgeltlos.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Werner, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hanspeter, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 629322, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holzofabeck GmbH, in Eichberg, Führung und Beratung von Lebensmittel- und Gastronomiebetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 10.09.1997, S. 6681).
Statutenänderung:
15.08.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenspach, Othmar, von Oberbüren, in Arnegg (Gossau SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hanspeter, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Berwyn Heights (USA), mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Graf, Werner, von Rebstein, in Eichberg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.