Renseignements sur Christian François Grätzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian François Grätzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006110793, Registre du commerce Schwyz, (130)
Franz Grätzer & Co. Papierwarenfabrik, Nachfolger Christian Grätzer, Buch- und Offsetdruck, in Einsiedeln, CHE-112.434.630, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S.13, Publ. 2925960).
Zweck neu:
Erbringt als Druckerei Dienstleistungen in der Druckvorstufe, Druck, Weiterverarbeitung sowie im Verkauf und Handel mit Druck- und Papiererzeugnissen aller Art, insbesondere für die Foto-, Optik-, Uhrenmacher- und pharmazeutische Branche.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Christian François, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Grätzer, Christian, in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1006055883, Registre du commerce Schwyz, (130)
Immobilia Liegenschaften AG, in Einsiedeln, CHE-103.036.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfelin, Erwin, von Affoltern am Albis und Luzern, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Christian, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005708380, Registre du commerce Schwyz, (130)
Erdgas Einsiedeln AG, in Einsiedeln, CHE-103.281.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683444).
Statutenänderung:
17.03.2023.
Firma neu:
Gaswerk Immobilien AG.
Domizil neu:
Kornhausstrasse 25, 8840 Einsiedeln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und das Halten von Immobilien und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann mit anderen Unternehmen mit ähnlichen Unternehmenszielen Kooperationen eingehen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Schutzrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes bestimmt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grätzer, Christian, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jürg, von Freienbach, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.