Renseignements sur Dieter Heinz Gottschall
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dieter Heinz Gottschall
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005331554, Registre du commerce Zurich, (20)
TS-integration GmbH, in Zürich, CHE-110.290.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, S.0, Publ. 2430953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1005028740, Registre du commerce Zurich, (20)
Meilestei, in Maur, CHE-100.985.024, Verein (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, S.0, Publ. 3395513).
Name neu:
Meilestei in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Thomas, von Weesen, in Bauma, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Pio, von Thalwil und Schübelbach, in Meilen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Andreas, von Melchnau, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4301363, Registre du commerce Zurich, (20)
Château de Chillon Weingut AG, in Zürich, CHE-320.119.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918871).
Domizil neu:
c/o Dejian Cui, Saatlenstrasse 277, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschall, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cui, Dejian, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.