Renseignements sur Didier Gonzalez
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Didier Gonzalez
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2014607, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SanPool - Schule für Gesundheit, in Basel, CHE-112.671.526, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 7, Publ. 5837332).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Markus, von Gams, in Aesch, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Didier, von Binningen, in Lausen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uebersax, Daniel, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Otto, Kurt, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5837332, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SanPool - Schule für Gesundheit, in Basel, CH-270.6.000.555-8, Verein (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2006, S. 5, Publ. 3388860).
Domizil neu:
Reinacherstrasse 131, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Oliver, von Trub, in Rafz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Didier, von Binningen, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanischer Staatsangehöriger];
Lenherr, Markus, von Gams, in Aesch, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3152096, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SanPool - Schule für Gesundheit, in Basel, CH-270.6.000.555-8, Riburgstr. 16, 4058 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2002, 23.04.2005.
Zweck:
Gesundheitsbildung und -förderung in der Schweiz.
Mittel:
Gönnerbeiträge, Kursbeiträge, Testatgebühren.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 3 Mitgliedern und Revisoren.
Eingetragene Personen:
Eichenberger, Oliver, von Trub, in Rafz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebersax, Daniel, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez, Didier, spanischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.