Renseignements sur Chirag Kali Godiwalla
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Chirag Kali Godiwalla
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004605174, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Sonne AG, Matten bei Interlaken, in Matten bei Interlaken, CHE-108.018.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Günther, von Eggiwil, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Emanuel, von Glarus Nord, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Martin, von Signau, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regez, Diana, von Oberwil im Simmental, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler-Mühlemann, Katharina, von Bönigen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
balli & partner treuhand ag (CHE-114.641.393), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godiwalla, Chirag Kali, indischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3168073, Registre du commerce Obwald, (140)
SNS Switzerland GmbH, in Engelberg, CHE-110.106.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1648867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Godiwalla, Kali, indischer Staatsangehöriger, in Le Blanc Mesnil (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godiwalla, Kejal, indische Staatsangehörige, in Engelberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Godiwalla, Chirag, indischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 375 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6661890, Registre du commerce Obwald, (140)
SNS Switzerland GmbH, in Engelberg, CH-140.4.002.591-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 20, Publ. 5132614).
Statutenänderung:
26.04.2012.
Domizil neu:
Hinterdorfstrasse 4, 6390 Engelberg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mistry, Jaideep, britischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godiwalla, Kali, indischer Staatsangehöriger, in Le Blanc Mesnil (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Godiwala, Kali, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Godiwalla, Chirag, indischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.