Renseignements sur Christian Franz Josef Gnädinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Franz Josef Gnädinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005962166, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Bildacker AG, in Stetten (SH), CHE-425.139.314, Rotackerstrasse 4, 8234 Stetten SH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Immobilien- und Baudienstleistungen, Projektentwicklungen, General- und Totalunternehmertätigkeiten, Ausführung von Architekturaufträgen, Gutachten und Beratungen, insbesondere im Bausektor, Erwerb, Verwaltung, Vermittlung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Kapitalanlagen verwalten sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, sie bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Patenten und Lizenzen, kann Finanzierungen für eigene fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gnädinger, Christian Franz Josef, von Ramsen, in Ramsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnädinger, Bruno, von Ramsen, in Ramsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Adrian, von Neuhausen am Rheinfall, in Ramsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Remo, von Stetten (SH), in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5970108, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Franz Gnädinger AG, in Ramsen, CH-290.3.002.133-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 21, Publ. 5153276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Luzia, von Ramsen, in Ramsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gnädinger, Niklaus, von Ramsen, in Au ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Christian, von Ramsen, in Ramsen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gnädinger-Sätteli, Nicole, von Ramsen, in Ramsen, mit Unterschrift zu zweien;
Gnädinger, Barbara, von Ramsen, in Ramsen, mit Unterschrift zu zweien.
Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Franz Gnädinger Metallbau AG, in R a m s e n, Betrieb einer Schlosserei und einer mechanischen Werkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 15.08.1997, S. 5879).
Statutenänderung:
31.05.1999.
Firma neu:
Franz Gnädinger AG.
Zweck neu :
Betrieb einer Spenglerei und einer mechanischen Werkstätte;
Ausführung von Metallarbeiten.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft abernimmt von der Einzelfirma Franz Gnädinger, in Ramsen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 24. März 1981 und Uebernahmebilanz per 1. Januar 1981 Aktiven für CHF 162'747.30 und Passiven für CHF 104'186.75, zum Preise von CHF 58'560.55, wovon CHF 50'000.- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnädinger, Franz, von Ramsen, in Ramsen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Niklaus, von Ramsen, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gnädinger, Christian, von Ramsen, in Ramsen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Gnädinger, Luzia, von Ramsen, in Ramsen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung] .