Renseignements sur Beat Gloor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Gloor
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Gloor
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3779917, Registre du commerce Zurich, (20)
Constanza Private Wealth Management AG, in Zürich, CHE-115.183.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509781).
Firma neu:
Constanza Private Wealth Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Constanza Private Wealth Management Ltd in liquidation) (Constanza Private Wealth Management SA en liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guzman, Benjamin, von Val-de-Travers, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Carlo A., von Egg, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franke, Daniel Hellmut, von Küsnacht (ZH), in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Beat, von Birrwil, in Gossau (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Philipp Guy, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kym-Rudolph, Monika Christine, von Zürich, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, André Christoph, von Oberbuchsiten, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Anton Johann, von Lungern, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dr. Philippe, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürlimann, Dr. Silvan, von Walchwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6764828, Registre du commerce Zoug, (170)
Ventira Private Wealth Management AG, bisher in Zürich, CH-020.3.037.977-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6723978).
Gründungsstatuten:
11.06.2012.
Statutenänderung:
26.06.2012.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Sumpfstrasse 32, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Dr. Silvan, von Walchwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blickenstorfer, Dr. Kurt U., von Adliswil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greter, Jürg, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Beat, von Birrwil, in Gossau ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Roland, von Suhr, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, André, von Oberbuchsiten, in Weiningen ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6724062, Registre du commerce Schwyz, (130)
Constanza Private Wealth Management AG, in Freienbach, CH-130.3.015.069-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, S. 0, Publ. 6398612).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Beat, von Birrwil, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, André Christoph, von Oberbuchsiten, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Roland, von Suhr, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.