Renseignements sur Ludwig Glenz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ludwig Glenz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956607, Registre du commerce Valais, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CHE-115.194.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7023254).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Salgesch.
Domizil neu:
c/o Louis Glenz, Bauwerigstrasse 16, 3970 Salgesch.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Luftdichtigkeitsmessungen. Überdies ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen vorzukehren, die mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Glenz, Louis].
Numéro de publication: HR02-1005370376, Registre du commerce Valais, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CHE-105.756.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermitte, Alain, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Heinz Michael, von Stalden (VS), in Baltschieder, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omura, Florim, von Baltschieder, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Ernst, von Unterlangenegg, in Turtmann (Turtmann-Unterems), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 7196464, Registre du commerce Valais, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CH-600.3.000.905-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 29, Publ. 4559070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitz, Damian, von St. Niklaus, in Herbriggen (St. Niklaus), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Glenz, Louis].