Ludwig Glenz
domicilié à Salgesch, de Salgesch Mandats actifs: EnBautec GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ludwig Glenz" à jour.Vous suivez maintenant "Ludwig Glenz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ludwig Glenz" à jour.Vous suivez maintenant "Ludwig Glenz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ludwig Glenz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ludwig Glenz
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Ludwig Glenz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ludwig Glenz
Numéro de publication: HR02-1005956607, Registre du commerce Valais, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CHE-115.194.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7023254).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Salgesch.
Domizil neu:
c/o Louis Glenz, Bauwerigstrasse 16, 3970 Salgesch.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Luftdichtigkeitsmessungen. Überdies ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen vorzukehren, die mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Glenz, Louis].
Numéro de publication: HR02-1005370376, Registre du commerce Valais, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CHE-105.756.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermitte, Alain, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Heinz Michael, von Stalden (VS), in Baltschieder, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omura, Florim, von Baltschieder, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Ernst, von Unterlangenegg, in Turtmann (Turtmann-Unterems), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 7196464, Registre du commerce Valais, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CH-600.3.000.905-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 29, Publ. 4559070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitz, Damian, von St. Niklaus, in Herbriggen (St. Niklaus), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Glenz, Louis].