Renseignements sur Linda Glauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Linda Glauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005891817, Registre du commerce Berne, (36)
Linda Glauser KmG, in Burgdorf, CHE-265.301.057, Einungerstrasse 16, 3400 Burgdorf, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.11.2023.
Zweck:
Beratung sowie Hilfe beim Aufbau und der Führung von Arztpraxen und Ärztezentren in der Schweiz;
finanzielle Dienstleistungen für Ärzte und Ärztezentren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen:
Glauser, Linda, von Fraubrunnen, in Burgdorf, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Inniger, Sven, von Adelboden, in Burgdorf, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 2'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005573625, Registre du commerce Berne, (36)
Nachtrag des im SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 13'756 vom 09.09.2022 MediZentrum Täuffelen AG, in Täuffelen, CHE-319.492.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Linda, von Fraubrunnen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005038017, Registre du commerce Berne, (36)
MediZentrum Täuffelen AG, in Täuffelen, CHE-319.492.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981257).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Peter Erich Dr., von Seeberg, in Portalban (Delley-Portalban), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Abgottspon, Franziska Noemi Dr., von Visperterminen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abgottspon, Franziska Noemi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Balimann-Wirth, Rahel Dr., von Seeberg, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Grünig, Beat Dr., von Burgistein, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Grünig, Beat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hayoz, Christelle Dr., von Ueberstorf, in Portalban (Delley-Portalban), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hayoz, Christelle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Glauser, Linda, von Fraubrunnen, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlethaler, Nicole, von Bettenhausen, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Antonia, von Bern, in Walliswil b. Niederbipp (Walliswil bei Niederbipp), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].