Renseignements sur Christian Glauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Glauser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Glauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004660995, Registre du commerce Berne, (36)
Dihawag AG, in Biel/Bienne, CHE-107.960.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haberzeth, Inge, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Walter, von Alchenstorf, in Safnern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Christian, von Mötschwil, in Aegerten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4597418, Registre du commerce Berne, (36)
Tecpoint GmbH, in Ins, CH-073.4.005.278-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 5, Publ. 2605676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Christian, von Mötschwil, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaschen, Brigitte, von Ins, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 33'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 33'000.--].
Numéro de publication: 2605676, Registre du commerce Berne, (36)
Tecpoint GmbH, in Ins, CH-073.4.005.278-4, Handel mit technischen und anderen Produkten für den Industriebedarf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.1995, S. 771).
Statutenänderung:
26.11.2004.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaschen, Peter, von Ins, in Ins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaschen, Brigitte, von Ins, in Ins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 33'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--];
Glauser, Christian, von Mötschwil, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: in Nidau].