Renseignements sur Juliane Glässer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Juliane Glässer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005482768, Registre du commerce Berne, (36)
Osterwalder AG, in Lyss, CHE-102.128.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthe, Nadja, von Zürich, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glässer, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004533877, Registre du commerce Berne, (36)
GF Machining Solutions AG, in Nidau, CHE-108.564.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527501).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Liechti Engineering AG, in Langnau im Emmental (CHE-106.190.460) gemäss Fusionsvertrag vom 21.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 53'214'350.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'566'884.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasch, Andrea, von St. Antoni, in Lüscherz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glässer, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohni, Vincent, von Wynigen, in Moutier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Ronald Philippe, von Cheiry, in Lonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2830709, Registre du commerce Berne, (36)
Mikron Agie Charmilles AG, in Nidau, CHE-108.564.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248495).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Bernhard, von Mühleberg, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fräschels];
Glässer, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].