Renseignements sur Claudia Gisler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Claudia Gisler
Dernières notifications FOSC pour Claudia Gisler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005006754, Registre du commerce Uri, (120)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Id. 1'005'000'496, publizierten TR-Eintrag Nr. 577 vom 12.10.2020 Gimise-GmbH, in Seedorf (UR), CHE-103.041.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005000496, Registre du commerce Uri, (120)
Gimise-GmbH, in Seedorf (UR), CHE-103.041.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3679717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold-Gisler, Sabine, von Spiringen und Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3679719, Registre du commerce Uri, (120)
Gipo AG, in Seedorf (UR), CHE-106.511.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Emil, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Claudia, von Unterschächen, in Seedorf (UR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].