Renseignements sur Giovanni Luigi Girotto
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Giovanni Luigi Girotto
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005555414, Registre du commerce Schwyz, (130)
nordstar AG, in Wollerau, CHE-377.250.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girotto, Giovanni Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ascona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syed, Zeshaan, von Arbedo-Castione, in Minusio, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005310220, Registre du commerce Lucerne, (100)
Metropolitan Real Estate AG, bisher in Feusisberg, CHE-266.109.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971748).
Statutenänderung:
28.09.2021.
Firma neu:
European Real Estate AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(European Real Estate SA) (European Real Estate SA) (European Real Estate Ltd).
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Sentibühlstrasse 3, 6045 Meggen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girotto, Giovanni Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Ascona, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005010399, Registre du commerce Zurich, (20)
c4b Consulting for Business GmbH, bisher in Wollerau, CHE-113.452.731, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, Publ. 5631974).
Statutenänderung:
12.10.2020.
Firma neu:
GIERRE SVIZZERA GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o ORSINI Treuhand GmbH, Pflanzschulstrasse 37, 8400 Winterthur.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bauunternehmens. Ihr Geschäftsbereich umfasst im In- und Ausland die Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau für fremde und eigene Rechnung, die Entwicklung, Herstellung und Einrichtung von Photovoltaikanlagen, Solarzellen und Bio-Energie und dem Betrieb von Einrichtungen und Anlagen, welche mit dem übrigen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Baubereich, die Vermietung von Baumaschinen und -geräten sowie die Erbringung von Dienstleistungen betreffend Verwaltung und Unterhalt von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und halten sowie sich an deren Unternehmen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen sowie alle weiteren Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang oder diesen fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepfe, Fredy, von Glarus, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Loepfe, Alessandra Martina, von Glarus, in Wollerau, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Loepfe, Cristine Angela, von Glarus, in Wollerau, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Loepfe, Kevin Nicolas, von Glarus und amerikanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orlando, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Canicatti (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Girotto, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Ascona, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.