Renseignements sur Gertrud Girard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Girard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005107685, Registre du commerce Zoug, (170)
HADLAUB Immobilien AG, in Baar, CHE-102.833.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588573).
Statutenänderung:
12.02.2021.
Aktien neu:
39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 39'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altmeyer, Thomas, von Basel, in Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girard, Gertrud, von Vuisternens-devant-Romont, in Illhart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenmann, Thomas, von Aadorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].
Numéro de publication: HR02-1004544955, Registre du commerce Zurich, (20)
Seredina AG, in Zürich, CHE-102.349.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girard, Gertrud, von Vuisternens-devant-Romont, in Wigoltingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmeyer, Thomas, von Basel, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenmann, Thomas, von Aadorf, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Christian René, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oetiker Rauner, Helena, von Lachen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004520771, Registre du commerce Zurich, (20)
Kornhaus Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-107.832.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altmeyer, Thomas, von Basel, in Rapperswil-Jona, mit Einzelprokura;
Girard, Gertrud, von Rüderswil, in Wigoltingen, mit Einzelprokura;
Bader, Alfred, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggemeyer, Jeanette, von Zürich, in Mettmenstetten, mit Einzelprokura.