Renseignements sur Enzo Giannini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Enzo Giannini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006041751, Registre du commerce Tessin, (501)
Associazione Swiss Drone Base Camp, in Riviera, CHE-293.414.689, associazione (Nr. FUSC 228 del 23.11.2023, Pubbl. 1005892402).
Statuti modificati:
13.05.2024.
Nuovo nome:
Associazione Swiss Drone Competence Center.
Nuovo recapito:
Via Aeroporto 4, 6527 Lodrino.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Giannini, Enzo, da Quinto, in Minusio, presidente, con firma collettiva a due;
Cavadini, Marco, da Chiasso, in Ponte Capriasca, direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Travaglia, Daniele, cittadino italiano, in Agno, presidente, con firma collettiva a due;
Stocker, Niklaus Emanuele, da Abtwil, in Gentilino (Collina d'Oro), direttore, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Numéro de publication: HR02-1005138311, Registre du commerce Lucerne, (100)
RUAG AG, in Emmen, CHE-171.801.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Roland Martin, von Lauperswil, in Münchenwiler, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giannini, Enzo, von Quinto, in Minusio, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roduner, Christian Hans, von Sennwald, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Balz Markus, von Beinwil (Freiamt), in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Thomas, von Wattenwil, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilliger, Thomas, von Weggis, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004998971, Registre du commerce Tessin, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 1'929 del 11.02.2020, pubblicata nel FUSC no. 31 del 14.02.2020. Associazione Swiss Drone Base Camp, in Riviera, CHE-293.414.689, associazione (Nr. FUSC 31 del 14.02.2020, Pubbl. 1004830900).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Giannini, Enzo, da Quinto, in Minusio, presidente, con firma collettiva a due [no: in Comano].