Renseignements sur Isabelle Giangiordano-Christen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Isabelle Giangiordano-Christen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005903534, Registre du commerce Berne, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891844).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Giangiordano, Daniele, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005293376, Registre du commerce Berne, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287599).
Domizil neu:
Industriestrasse 37a, 2555 Brügg BE [Behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005287599, Registre du commerce Berne, (36)
Industrie-Immobilien Christen AG, in Brügg, CHE-107.977.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, S.0, Publ. 2174223).
Statutenänderung:
02.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
116 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.09.2021 16 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der «Quadro Bau Seeland AG», in Brügg (CHE-102.267.069), wofür 16 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'507'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Adrian, von Madiswil, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Christen, Chantal, von Biglen, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tüscherz-Alfermée (Twann-Tüscherz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giangiordano-Christen, Isabelle, von Madiswil, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, in Lüscherz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].