Renseignements sur Werner Gfeller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Gfeller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2607731, Registre du commerce Berne, (36)
Gfeller Gartenbau AG Goldbach, in Hasle bei Burgdorf, CHE-106.008.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2065017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Werner, von Lützelflüh, in Waldhaus (Lützelflüh), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gfeller-Habegger, Anna Elisabeth, von Lützelflüh, in Waldhaus (Lützelflüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Florian, von Wyssachen, in Rüegsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1169401, Registre du commerce Berne, (36)
Gfeller Gartenbau AG Goldbach, in Hasle bei Burgdorf, CH-053.3.004.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, Publ. 6268494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, David, von Sumiswald, in Lützelflüh, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Werner, von Lützelflüh, in Goldbach BE (Hasle bei Burgdorf), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Goldbach BE (Gemeinde Hasle bei Burgdorf), Präsident mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Gfeller Gartenbau AG Goldbach, in Goldbach, Gemeinde Hasle bei Burgdorf, Betrieb einer Gärtnerei und Binderei usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.213 vom 02.11.1994, S.6000).
Statutenänderung:
27.06.1997.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Mitteilungen an die Namenaktionäre neu:
einfache bzw. eingeschriebene Briefe.
Bemerkungen neu:
Die Bestimmung über die Anzahl Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, weil nicht zum Eintragungstext gehörig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Ernst (bisher: VR-Präsident, mit Einzelunterschrift);
Revisuisse Price Waterhouse AG, Zweigniederlassung in Burgdorf (bisher: Revisionsstelle).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Werner, von Lützelflüh, in Goldbach, Gemeinde Hasle b. Burgdorf, VR-Präsident, mit Einzelunterschrift (visher: VR-Vizepräsident);
H. Brönnimann & Co., Treuhand- und Revisionsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, in Burgdorf, Revisionsstelle.