Renseignements sur Constantin Gentile
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Constantin Gentile
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2341930, Registre du commerce Soleure, (241)
Schweizerische Isola-Werke AG, in Breitenbach, Alle Arten von Materialien für elektrotechnische und andere Zwecke sowie verwandte Produkte zu kaufen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14.05.2004, S. 11, Publ. 2261002).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'Isola Composites AG', in Breitenbach. Aktiven von CHF 3'492'390.48 und Passiven von CHF 1'857'026.47 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2004 und Fusionsbilanz per 01.01.2004 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da das Aktionariat beider Gesellschaften identisch ist, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die 'Von Roll Isola Beltec AG', in Cham. Aktiven von CHF 1'963'823.27 und Passiven von CHF 1'952'846.47 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2004 und Fusionsbilanz per 01.01.2004 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da das Aktionariat beider Gesellschaften identisch ist, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, René, von Günsberg, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Niklaus F., von Seftigen, in Teufenthal AG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frötscher, Heinz, von Liesberg, in Büsserach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Roger, von Eptingen, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Constantin, italienischer Staatsangehöriger, in Vicques, mit Kollektivprokura zu zweien;
Halbeisen, Anton, von Wahlen, in Brislach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hänggi, Hubert, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wechlin, Sandro, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 729260, Registre du commerce Soleure, (241)
Isola Composites AG, in Breitenbach, Enwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schichtpressstoffen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2001, S. 3981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimensberger, Tonin, von Kirchberg SG, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frötscher, Heinz, von Liesberg, in Büsserach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gentile, Constantin, italienischer Staatsangehöriger, Delémont, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Vicques, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halbeisen, Anton, von Wahlen, in Brislach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hänggi, Christian, von Meltingen, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänggi, Hubert, von Nunningen, in Nunningen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann, Markus, von Sirnach, in Fehren, mit Kollektivprokura zu zweien.