Renseignements sur Wendelin Gemperli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wendelin Gemperli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5933924, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CH-100.5.009.809-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 12, Publ. 5205162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperli, Wendelin, von Neckertal, in Schenkon, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperli-Bürli, Esther, von Sursee, in Schenkon, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: 5205162, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schenkon, in Schenkon, CH-100.5.009.809-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 10, Publ. 4595684).
Statutenänderung:
8.05.2009.
Zweck neu:
Erwerb von geeigneten Liegenschaften und Land, Beschaffung und Bau und Erwerb von preisgünstigen Wohnungen und Wohnhäusern zur Vermietung und zum Verkauf sowie angemessener Unterhalt der Liegenschaften, bestehender Bauten und Wohnungen in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht;
Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken oder Immobiliengesellschaften;
Bau, Erwerb, Verwaltung oder Vermietung von Häusern;
Verkauf von Grundstücken oder Teilen davon.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 9 Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperli, Wendelin, von Neckertal, in Schenkon, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Mogelsberg];
Küng, Othmar, von Beromünster, in Schenkon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gunzwil].