Renseignements sur Céline Gelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Céline Gelli
Numéro de publication: HR02-1005213538, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 76 du 22.04.2014, p.0, Publ. 1463119).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Boscacci, Rosario, de Lausanne, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Chermignon];
Boscacci, Laura, de Freienbach, à Saint-Sulpice (VD), secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Ecublens (VD)];
Hurter, Laurence, de Malters, à Jouxtens-Mézery, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Rocoffort de Vinnière, Grace, de Leukerbad, à Barcelone (ES), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Guidotti, Dott. Patrick, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Pasadena (USA), membre, avec signature collective à deux];
Kümin Guidotti, Natalia, de Bellinzona, à Irvine (US), membre, sans droit de signature [précédemment: de Monte Carasso, à Vacallo, membre, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 1463119, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation AClem, à Chermignon, CHE-109.816.793, fondation (No. FOSC 118 du 20.06.2012, p. 0, Publ. 6726404).
Nouvelle organisation:
[mention de l'organisation biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur le 01.01.2012].
Inscription ou modification de personne(s):
Gelli, Céline, de Montanaire, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature.