Renseignements sur Paul Geiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Paul Geiger
Dernières notifications FOSC pour Paul Geiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005183206, Registre du commerce Thurgovie, (440)
TSS Bau GmbH, in Thundorf, CHE-112.036.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491720).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Paul, von Oberegg, in Thundorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Geiger, Tatjana, von Oberegg, in Thundorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004491720, Registre du commerce Thurgovie, (440)
TSS Bau GmbH, in Thundorf, CHE-112.036.488, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, Publ. 5190752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger-Schenk, Barbara, von Oberegg, in Thundorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Paul, von Oberegg, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2496516, Registre du commerce Thurgovie, (440)
TSS Bau GmbH, in Thundorf, CH-440.4.017.577-1, Obstgartenstrasse 32, 8512 Thundorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2004.
Zweck:
Überbauung von Grundstücken, Kauf und Verkauf von Liegenschaften, Handel mit Waren aller Art sowie Führung von Gastwirtschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Paul Geiger, in Thundorf, 1 PW Hyundai Santana und 1 PW Opel Calibra gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.10.2004 zum Preis von CHF 20'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Geiger, Paul, von Oberegg, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Geiger-Schenk, Barbara, von Oberegg, in Thundorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.