Renseignements sur Urban Gehrig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urban Gehrig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005275757, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schönstatt-Stiftung zur Förderung von Ehe und Familie, in Quarten, CHE-116.110.793, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916537).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebneter-Hardegger, Gallus, von Häggenschwil, in Siebnen (Schübelbach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Urban, von Degersheim, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1004825101, Registre du commerce Soleure, (241)
IHI Ionbond AG, in Dulliken, CHE-105.978.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Urban, von Degersheim, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escudeiro Santana, Antonio Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Vully-les-Lacs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, René, von Dornach, in Bätterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieberman, Valeri L, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004632340, Registre du commerce Lucerne, (100)
Interessengemeinschaft des Schönstattwerkes der Schweiz (ISWS), in Horw, CHE-110.374.968, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756805).
Name neu:
Interessengemeinschaft des Schönstattwerkes der Schweiz (ISWS) in Liquidation. Der Verein hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 16.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Urban, von Degersheim, in St. Gallen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haueter, Heidi, von Langnau im Emmental, in Gachnang, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Alois, von Muotathal, in Schwyz, Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].