Renseignements sur Beatrice Gehrig-Broer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beatrice Gehrig-Broer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005203080, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gloria Star AG, in Goldach, CHE-103.905.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, S.0, Publ. 2920075). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Daniel, von Buttisholz, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch];
Gehrig-Broer, Beatrice, von Buttisholz und Luzern, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch].
Numéro de publication: 3673100, Registre du commerce Argovie, (400)
Gloriafilm AG, bisher in Zürich, CH-020.3.910.423-5, Bezweckt die Produktion von Filmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.1999, S. 3882).
Gründungsstatuten:
26.07.1972.
Statutenänderung:
24.11.2006.
Firma neu:
Gloria Star AG.
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
Spitzmattstrasse 4, 5210 Windisch.
Zweck neu:
Vetrieb von Schmuckwaren;
kann sich an Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 85'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 85'000.--.
Aktien:
170 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contag Buchhaltungs- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Daniel, von Buttisholz, in Windisch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Yens, Mitglied];
Gehrig-Broer, Beatrice, von Buttisholz und Luzern, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3601790, Registre du commerce Argovie, (400)
ConBe, Beatrice Gehrig-Broer, bisher in Yens, CH-550.0.042.922-6, Conseils de marketing, Einzelfirma (SHAB Nr. 39 vom 25.02.1999, S. 1299).
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
Spitzmattstrasse 4, 5210 Windisch.
Zweck neu:
Marketingberatung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig-Broer, Beatrice, von Luzern, in Windisch, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Yens].