Renseignements sur Andrea Katharina Gehrig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andrea Katharina Gehrig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005954713, Registre du commerce Berne, (36)
Kitaland GmbH, in Rubigen, CHE-409.647.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530827). Gemäss Erklärung vom 17.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiftung Humanus-Haus (CHE-105.795.962), in Rubigen, Gesellschafterin, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stiftung Stöckenweid (CHE-112.541.504), in Meilen, Gesellschafterin, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gehrig, Andrea Katharina, von Huttwil, in Lommiswil, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Zenith, Aktiengesellschaft (CHE-100.372.258), in Münsingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verein Zürcher Eingliederung (CHE-105.814.789), in Zürich, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Baumann, Helen, von Wassen, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005682475, Registre du commerce Soleure, (241)
BrunoBier GmbH, in Lommiswil, CHE-429.002.826, Allmendstrasse 13, 4514 Lommiswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2023.
Zweck:
Betrieb einer Brauerei zur Herstellung von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken, Handel mit Bier und anderen Getränken sowie damit zusammenhängenden Produkten, sowie Betreiben von Gastronomiebetrieben. Kann Beratungen, Schulungen, Seminare und Führungen anbieten sowie weitere Veranstaltungen durchführen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche finanzieren, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben, Lizenzen vergeben, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen und zu dessen Förderung als nützlich erscheinen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 14.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nyffeler Gehrig, Bruno, von Huttwil, in Lommiswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gehrig, Andrea, von Huttwil, in Lommiswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005654805, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Stöckenweid, in Meilen, CHE-112.541.504, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enzler-Haus, Ursina, von Zumikon, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schefer, Daniel, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Andreas, von Wetzikon ZH, in Rehetobel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Ursula, von Hitzkirch, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Andrea, von Huttwil, in Lommiswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.