Renseignements sur Christoph Gebhardt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Gebhardt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5001712, Registre du commerce Zoug, (170)
RAVA Personal AG, in Hünenberg, CH-170.3.031.931-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 19, Publ. 4384876).
Firma neu:
RAVA Personal AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vazquez, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zurich, (20)
Von Roll Umwelttechnik AG, in Zürich, Planung, Bau, Betrieb und Besitz von und Beteiligung an Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pezzatti, Arnold, von Toricella, in Madiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brecevich, Sergio, von Schwerzenbach, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rathje, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zipkes, Peter, von Dielsdorf, in Stäfa, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Alexander, von Rüdlingen, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bögli, Dr. Thomas F., von Seeberg, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel, von Leuggern, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spielmann, Daniel, von Zürich und Niedererlinsbach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Von Roll Umwelttechnik AG (Von Roll Environnement SA) (Von Roll Environmental Technology Ltd) (Von Roll Tecnologia Protezione Ambientale SA) (Von Roll Técnicas del Medio Ambiente SA), in Zürich, Planung, Bau, Betrieb und Besitz von und Beteiligung an Anlagen und Einrichtungen zur Behandlung, Reinigung und Entsorgung von Stoffen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.117 vom 19.6.1996, S.3638).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Philipp, von Langenbruck, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gablinger, Helen, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gebhardt, Christoph, von Schaffhausen, in Arni AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heri, Daniel, von Biberist, in Schleinikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Hans, von Eggiwil, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.