Renseignements sur Charles Robert Gebhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Robert Gebhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3268377, Registre du commerce Zurich, (20)
flow60 GmbH, in Zollikon, CHE-425.746.595, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3146473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heutschi, Heinz, von Zürich, in Maur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spörri, Adolf Werner, von Zürich und Untersiggenthal, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaffer, Peter, von Mirchel, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ekmann-Forte, Flora, italienische Staatsangehörige, in Zollikon, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ekmann, Patrick Richard, von Neuchâtel, in Zollikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trichti Immobilien AG (CHE-285.150.494), in Küsnacht ZH, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Woschitz, Dieter, von Flurlingen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gebhard, Charles Robert, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gebhard, Christian André, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henchoz, Jacqueline Corinne, von Schaffhausen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3261515, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Foundation Heinz Spoerli, in Basel, CHE-110.221.193, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebhard, Charles, von Basel und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Dr. Armin, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angele, Claudia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jensen, Chris, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sagmanli, Erol, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B & T Revisions AG (CHE-109.445.314), in Basel, Revisionsstelle [bisher: B & T Revisions AG (CH-270.3.012.962-8)].
Numéro de publication: 983905, Registre du commerce Zurich, (20)
Trichti Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.039.465-0, c/o Charles Gebhard, Furtstrasse 10, 8700 Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien, namentlich der Liegenschaft Trichtenhauser Strasse 60 in 8125 Zollikerberg/ZH. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften gründen und Filialen betreiben.
Aktienkapital:
CHF 2'300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'300'000.00.
Aktien:
4'600 Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.07.2013 Darlehensforderungen in der Höhe von gesamthaft CHF 1'050'000.00, wofür 2100 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Trichtenhauser Strasse 60, in Zollikerberg (Kat. Nr. 10639) zum Preis von CHF 1'050'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gebhard, Charles Robert, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woschitz, Dieter, von Flurlingen, in Altdorf UR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhard, Christian André, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell Treuhand AG (CH-020.3.007.690-4), in Stäfa, Revisionsstelle.