Renseignements sur Christoph Gebauer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Gebauer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005952042, Registre du commerce Zurich, (20)
IMS Intelligent Media Systems AG, in Zürich, CHE-109.043.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebauer, Christoph, von Hirschthal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gebauer, Marvin, von Hirschthal, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebauer, Pascal, von Hirschthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005883897, Registre du commerce Zurich, (20)
PARTEKK Handels AG, bisher in Baden, CHE-109.495.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005826017).
Statutenänderung:
01.11.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o IMS Intelligent Media Systems AG, Maneggstrasse 83, 8041 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Distribution von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Kommunikation, Informatik, Multimedia und Entertainment, insbesondere "Neue Medien". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebauer, Christoph, von Hirschthal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005826017, Registre du commerce Argovie, (400)
PARTEKK Handels AG, in Baden, CHE-109.495.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488148). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajna, Noah, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebauer, Christoph, von Hirschthal, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gebauer, Marvin, von Hirschthal, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bajna, Karin, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.