Renseignements sur Lukas Corsin Gautschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lukas Corsin Gautschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5743260, Registre du commerce Berne, (36)
Beam Records GmbH in Liquidation, in Bern, CH-035.4.010.290-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 3, Publ. 5667098).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Lukas, von Reinach AG, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5027596, Registre du commerce Berne, (36)
low frequency events GmbH, in Bern, CH-036.4.041.807-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2008, S. 3, Publ. 4452456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Marcel, von Roggwil BE, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Owsianko, David, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gautschi, Lukas, von Reinach AG, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4868440, Registre du commerce Berne, (36)
Beam Records GmbH, in Bern, CH-035.4.010.290-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2005, S. 2, Publ. 2949532).
Statutenänderung:
30.01.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung von kulturellen Anlässen, die Disk-Jockey-Vermittlung, den Detailhandel mit Schallplatten, Disk-Jockey-Ausrüstung, Hifi-Geräten und Zubehör, Kleidern und Accessoires, den Betrieb eines oder mehrerer Ladenlokale sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt bzw. indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloesch Gautschi, Judith, von Reinach AG und Mörigen, in Oberscherli, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Gasser-Sutter, Barbara, von Lauperswil und Rüti bei Riggisberg, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Howald, Roland, von Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald, Daniel, von Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gautschi, Lukas, von Reinach AG, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].