Renseignements sur Marcus Gaudlitz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcus Gaudlitz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004656082, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nüssli (Schweiz) AG, in Hüttwilen, CHE-105.776.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004615112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Bernhard, von Olten und Solothurn, in Kammersrohr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pacher-Theinburg, Sibylle, von Genève, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudlitz, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004529701, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nüssli Group Support AG, in Hüttwilen, CHE-115.770.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018, Publ. 1004479593).
Statutenänderung:
17.12.2018.
Firma neu:
NÜSSLI Management AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaudlitz, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4414097, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ADUNIC AG, in Frauenfeld, CHE-291.240.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3945287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dübendorfer, Peter, von Bassersdorf, in Stetten SH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Albstadt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gaudlitz, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll, Andrea, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.