Renseignements sur Lucien Gaudin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucien Gaudin
Numéro de publication: 1089787, Registre du commerce Valais, (626)
Elpol (Valais) SA, à Sion, CH-626.3.004.267-1, société anonyme (No. FOSC 78 du 20.04.2011, Publ. 6131614).
Inscription ou modification de personne(s):
Gaudin, Yasmine, de Evolène, à Sion, administratrice, avec signature individuelle;
Gaudin, Patrick, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature individuelle;
Gaudin, Lucien, de Evolène, à Sion, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle].
Numéro de publication: 6131612, Registre du commerce Valais, (626)
ELPO'chapes Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.987-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 200 du 14.10.2005, p. 13, Publ. 3059908).
Modification des statuts:
07.04.2011. Le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 10'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pinuela, Miguel, citoyen espagnol, à Saillon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaudin, Lucien, de Evolène, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 11'000.00];
Gaudin, Patrick, de Evolène, à Evolène, associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion et avec une part sociale de CHF 3'000.00];
Gaudin, Yasmine, de Evolène, à Nendaz, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Sion et avec une part sociale de CHF 3'000.00]. Selon déclaration du 30.03.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 3059908, Registre du commerce Valais
ELPO'chapes Sàrl, à Sion, CH-626.4.009.987-4, route de Riddes 77, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
23.09.2005.
But:
fourniture et pose de chapes et isolation;
toutes activités convergentes y compris immobilières.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
Gaudin, Lucien, de Evolène, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.--;
Gaudin, Patrick, de Evolène, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Gaudin, Yasmine, de Evolène, à Sion, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--;
Pinuela, Miguel, citoyen espagnol, à Saillon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 3'000.--.
Libération du capital social :
50 %.