Renseignements sur Miroslava Gassner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Miroslava Gassner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005865666, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fritz Gassner GmbH, in Widnau, CHE-105.614.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassner, Miroslava, tschechische Staatsangehörige, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Friedrich, genannt Fritz, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004925497, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Fritz Gassner GmbH, in Widnau, CHE-105.614.256, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, S.0, Publ. 1196213).
Statutenänderung:
26.06.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der G & G Beratungs GmbH, in Altstätten SG (CHE-113.658.250), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 142'585.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'461.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Gesellschafter sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Gipsergeschäften sowie Beratungs-Dienstleistung in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im Inland und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im Inland und Ausland erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E- Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Friedrich, genannt Fritz, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gassner, Friedrich genannt Fritz, in Au SG];
Gassner, Miroslava, tschechische Staatsangehörige, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Au SG].
Numéro de publication: 5133830, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
G & G Beratungs GmbH, in Widnau, CH-320.4.061.330-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 12, Publ. 4150576).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Krans-Lachenstrasse 13, 9450 Altstätten SG.
Zweck neu:
Beratung von Gipsergeschäften sowie Beratungs-Dienstleistung in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im Inland und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im Inland und Ausland erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Au SG und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Gassner, Miroslava, tschechische Staatsangehörige, in Altstätten SG (Altstätten), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Au SG].