Renseignements sur Rudolf Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Gasser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6403378, Registre du commerce Berne, (36)
Cremer AG, in Belp, CH-035.3.010.747-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 4, Publ. 5607264).
Statutenänderung:
28.10.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Service und die Vornahme von Unterhaltsarbeiten im Bereich Förder- und Beschichtungstechnik, den Förderband-Vulkanisierservice sowie den Handel und den Verkauf von Ersatzteilen von Förderanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Darlehen gewähren und Sicherheiten stellen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.3.1993 und Bilanz per 31.12.1992 der Aktiven von 562'894.20 und Passiven von 151'891.90 der Kollektivgesellschaft 'Cremer Hydraulik, Inh. Schweizer & Eberhardt', in Toffen zum Übernahmepreis von CHF 411'002.30, wofür 200 Aktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 100'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhardt, Ernst, von Melchnau, in Belp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bruno Tringaniello, in Belp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Rudolf, von Belp, in Belp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Gasser-Eberhardt, Edith, von Belp, in Belp, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin ohne Zeichnungsberechtigung];
TBC Revisions GmbH (CH-034.4.009.920-1), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.