Renseignements sur Roland Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005731594, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung Impuls - FIT FOR JOBS, in Schaffhausen, CHE-109.496.872, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Roland, von Rothenthurm, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004453728, Registre du commerce Zurich, (20)
Vin Esprit GmbH, in Zürich, CHE-103.530.789, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, Publ. 4817472).
Statutenänderung:
07.03.2018.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 40'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.03.2018 werden zwei Stammanteile zu CHF 10'000.00 vernichtet. Die Verwendung des Herabsetzungsbetrages erfolgt im Betrag von CHF 13'635.10 durch Rückzahlung und im Betrag von CHF 6'364.90 durch Verrechnung mit dem bestehenden Verlustvortrag. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 782 Abs. 4 i.V.m. Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.07.2018 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Roland, von Rothenthurm, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Noser, Heinz, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, René, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4225414, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung Impuls - FIT FOR JOBS, in Schaffhausen, CH-290.7.006.543-7, Förderung der Erhaltung und Verbesserung der beruflichen und sozialen Kompetenz von arbeitslosen Personen, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2007, S. 12, Publ. 3854352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönberger, Kurt, von Burgdorf, in Schaffhausen, Vizepräsident mit Unterschrift zu zweien;
Baldauf, Roger, von Winterthur, in Thayngen mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Beat, von Beatenberg, in Löhningen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Stetten SH];
Bächtold, Andreas, von Schleitheim, in Schaffhausen mit Unterschrift zu zweien;
Bischof, Bruno, von Rorschacherberg, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Brenn, Franziska, von Stierva, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Brunner, Werner, von Hemberg, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Dubach, Rudolf genannt Ruedi, von Sumiswald, in Diessenhofen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Gasser, Roland, von Rothenthurm, in Winterthur, Geschäftsführer mit Unterschrift zu zweien;
Plieninger, Walter, von Dachsen, in Löhningen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Vogelsanger, Walter, von Beggingen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Wentzler, Frank, von Deutschland, in Eschenz, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Müller, Felix, von Löhningen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Unterschrift zu zweien];
Schär, Daniel, von Zauggenried, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Unterschrift zu zweien];
Jaquet, Thomas, von Rochefort, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates mit Unterschrift zu zweien;
Kanton Schaffhausen, handelnd durch die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen, in Schaffhausen, Revisionsstelle.