Renseignements sur Dr. Christoph Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Christoph Gasser
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christoph Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3292869, Registre du commerce Zurich, (20)
Staiger, Schwald & Partner AG, in Zürich, CHE-113.685.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2846905).
Statutenänderung:
30.12.2016.
Firma neu:
Staiger Rechtsanwälte AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Staiger Attorneys at Law Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwald, Hans-Peter Thomas, von Pratteln, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Dr. Urs, von Luzern, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Dr. Christoph, von Basel und Schaffhausen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Thomas, von Bern, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturny, Dr. Thiemo, von St. Antoni, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Marc, von Bolligen und Möhlin, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dr. Natalie, von Zürich, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiesendanger Känzig, Désirée, von Winterthur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4005858, Registre du commerce Zurich, (20)
Staiger, Schwald & Partner, in Zürich, CH-020.2.005.769-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 24, Publ. 3984962).
Statuten neu:
26.06.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2007 und Bilanz per 01.01.2007 mit Aktiven von CHF 8'959'480.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'951'274.32 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100'000 Aktien zu CHF 10.--.
Firma neu:
Staiger, Schwald & Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Staiger, Schwald & Partner SA) (Staiger, Schwald & Partner Ltd.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwald, Hans-Peter Thomas, von Pratteln, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Bernheim, Dr. Marc, von Pleigne, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Hamm, Dr. Michael Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Leu, Dr. Urs, von Luzern, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Staiger, Dr. Hans-Rudolf, von Zürich, Kreuzlingen und Ermatingen TG, in Zollikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien ;
Baumgarten, Mark-Oliver, von Knutwil, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Christoph, von Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Gasser, Christoph, von Basel und Schaffhausen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottstein, Markus Fritz, von Rüschlikon, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Känzig, Philipp, von Oberbipp, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Lehmann-Schoop, Annemarie, von Dozwil und Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Marc, von Bolligen und Möhlin, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter];
Sauter, Dr. Daniel, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.