Renseignements sur Anton Franz Gasser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anton Franz Gasser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005009424, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung Bonstetten-Wettswil, in Bonstetten, CHE-349.989.745, Stallikerstrasse 2, 8906 Bonstetten, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.05.1959. 17.07.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der zürcherischen Gemeinden Bonstetten und Wettswil und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen durch 1. Erwerb von Liegenschaften, Errichtung eines Gotteshauses und allfällig zugehöriger kirchlicher Zweckbauten;
2. die Beschaffung von Mitteln und deren Verwaltung für die Ausübung des Kultus sowie für die Bedürfnisse der römisch-katholischen Religion und Seelsorge in den Gemeinden Bonstetten und Wettswil. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Lee, Yeong Deok, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Martin, von Cham, in Bonstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Anton Franz, von Lungern, in Wettswil am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Gerhard Marc, von Naters, in Wettswil am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1602517, Registre du commerce Schwyz, (130)
3K GmbH, bisher in Wettswil am Albis, CHE-105.161.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 25, Publ. 5307570).
Gründungsstatuten:
12.05.1999.
Statutenänderung:
02.07.2014.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Schindellegistrasse 27, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Dienstleistungen im Bereich Rohbau und Ausbau sowie die Entwicklung und Vermarktung mineralischer Beschichtungsmassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Activ Service GmbH (CH-020.4.001.553-6), in Unterengstringen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Gasser, Anton, von Lungern, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggler, Stefan, von Feusisberg, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Eggler, Karl, von Feusisberg, in Wollerau, mit Einzelprokura.
Registre du commerce Zurich, (20)
3K GmbH, in P f ä f f i k o n, Hermatswil, 8330 Pfäffikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.05.1999.
Zweck:
Entwicklung und Vermarktung mineralischer Beschichtungsmassen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Emil, von Neunforn, in Pfäffikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Activ-Service GmbH, in Unterengstringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Gasser, Anton, von Lungern, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.