Renseignements sur Anton Gass
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anton Gass
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1018721, Registre du commerce Argovie, (400)
arrivo-bene - Chance für Jugendliche, bisher in Oltingen, CHE-115.480.201, Verein (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 6, Publ. 5535482).
Gründungsstatuten:
23.06.2007.
Statutenänderung:
24.05.2013.
Sitz neu:
Remetschwil.
Domizil neu:
c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungspraxis gemäss Art. 92 lit. j der Handelsregisterverordnung.]. [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gass, Anton, genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauri, Ernesto, von Seon, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Oliver, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Dominik, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5535482, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
arrivo-bene - Chance für Jugendliche, in Oltingen, CH-280.6.013.539-7, Wolfloch 175, 4494 Oltingen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2007.
Zweck:
Der Verein ist eine soziale Institution, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Klientel) in schwierigen Lebenslagen oder mit psychosozialen Beeinträchtigungen hilft. Dies insbesondere durch Time-outs, Langzeitplatzierungen, Anschlusslösungen, Berufsausbildungen und anderen zweckdienlichen Hilfestellungen. Die Betroffenen werden fachlich betreut und begleitet. In der Regel werden sie bei geeigneten Gastfamilien untergebracht. Durch soziales, pädagogisches, psychologisches und medizinisches Engagement wird versucht, die Klientel positiv zu beeinflussen um ihre sozialen Kompetenzen und ihre Eigenverantwortung zu fördern. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Zahlungen der Auftraggeber, Beiträge von Passivmitgliedern, Zuwendungen von Gönnern und Spendern.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 2 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Weitere Adresse:
c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.
Eingetragene Personen:
Gass, Anton genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Ernesto, von Seon, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2108164, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Oltingen, in Oltingen, Wahrung und Förderung der landwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001, S. 7754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass-Sutter, Ueli, von Oltingen, in Oltingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Heinz, von Oltingen, in Oltingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gass, Anton genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Peter, von Oltingen, in Oltingen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Thommen, Bruno, von Oltingen, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.