Anton Gass
domicilié à Oltingen, de Oltingen Mandats actifs: arrivo-bene, Inovatis GmbH et plus Connecté à: Ernesto Hauri, Matgorzata Gass-Gilecka, Stefan Weitnauer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Gass" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Gass".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Gass" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Gass".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Gass
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Gass
Autres activités sociales
Gestion forestière
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités sociales
Gestion forestière
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Anton Gass
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Gass
Numéro de publication: 1018721, Registre du commerce Argovie, (400)
arrivo-bene - Chance für Jugendliche, bisher in Oltingen, CHE-115.480.201, Verein (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 6, Publ. 5535482).
Gründungsstatuten:
23.06.2007.
Statutenänderung:
24.05.2013.
Sitz neu:
Remetschwil.
Domizil neu:
c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungspraxis gemäss Art. 92 lit. j der Handelsregisterverordnung.]. [gestrichen: Weitere Adresse: c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gass, Anton, genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauri, Ernesto, von Seon, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Oliver, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Dominik, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5535482, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
arrivo-bene - Chance für Jugendliche, in Oltingen, CH-280.6.013.539-7, Wolfloch 175, 4494 Oltingen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2007.
Zweck:
Der Verein ist eine soziale Institution, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Klientel) in schwierigen Lebenslagen oder mit psychosozialen Beeinträchtigungen hilft. Dies insbesondere durch Time-outs, Langzeitplatzierungen, Anschlusslösungen, Berufsausbildungen und anderen zweckdienlichen Hilfestellungen. Die Betroffenen werden fachlich betreut und begleitet. In der Regel werden sie bei geeigneten Gastfamilien untergebracht. Durch soziales, pädagogisches, psychologisches und medizinisches Engagement wird versucht, die Klientel positiv zu beeinflussen um ihre sozialen Kompetenzen und ihre Eigenverantwortung zu fördern. Der Verein ist nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Zahlungen der Auftraggeber, Beiträge von Passivmitgliedern, Zuwendungen von Gönnern und Spendern.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 2 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Weitere Adresse:
c/o Ernesto Hauri, Mattächer 7 B, 5453 Remetschwil.
Eingetragene Personen:
Gass, Anton genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Ernesto, von Seon, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2108164, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Oltingen, in Oltingen, Wahrung und Förderung der landwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2001, S. 7754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gass-Sutter, Ueli, von Oltingen, in Oltingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Heinz, von Oltingen, in Oltingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gass, Anton genannt Toni, von Oltingen, in Oltingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Peter, von Oltingen, in Oltingen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Thommen, Bruno, von Oltingen, in Oltingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.