Renseignements sur Artem Garibyan
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Artem Garibyan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1082803, Registre du commerce Zoug, (170)
Zarubezhneft Holding & Services AG, in Zug, CH-170.3.026.911-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 24, Publ. 5936330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garibyan, Artem, russischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhludov, Viktor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5717190, Registre du commerce Zoug, (170)
Zarubezhneft Holding & Services AG, in Zug, CH-170.3.026.911-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 22, Publ. 5258012).
Statutenänderung:
30.06.2010.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland, mit Ausnahme von Investitionen in oder Beteiligungen an Immobiliengesellschaften in der Schweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garibyan, Artem, russischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4605248, Registre du commerce Zoug, (170)
Zarubezhneft Holding & Services AG, in Zug, CH-170.3.026.911-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 19, Publ. 4325442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kushnarev, Vladimir Ivanovich, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garibyan, Artem, russischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.