Renseignements sur Susanne Ganz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Ganz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2141082, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PEEM AG, bisher in Nunningen, Handel mit Pneus und verwandten Artikeln im Bereich Autozubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2001, S. 9007).
Statutenänderung:
17.02.2004.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Kägenstrasse 12, 4153 Reinach.
Zweck neu:
Betrieb von Restaurants, Bars und Dancings;
Führen einer Agentur für Vermittlung von Artisten;
Organisation von Events und Tanz-Shows sowie Beratungen im Bereich der Unterhaltungsbranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Susanne, von Embrach, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BALESTRA TREUHAND AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Assat, Milo, französischer Staatsangehöriger, in Héricourt (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zollikont Treuhand AG, in Zollikon, Revisionsstelle.
Registre du commerce Soleure, (241)
Pneu Schütze AG, bisher in Aesch BL, Handel mit Pneus und verwandten Artikeln im Bereich Autozubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2001, S. 8276).
Statutenänderung:
16.10.2001, 30.10.2001.
Firma neu:
PEEM AG.
Sitz neu:
Nunningen.
Domizil neu:
Riseten 14, 4208 Nunningen.
Zweck:
Handel mit Pneus und verwandten Artikeln im Bereich Autozubehör. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Susanne, von Embrach, in Nunningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
BALESTRA TREUHAND AG, in Reinach BL, Revisionsstelle [wie bisher].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Pneu Schütze AG, in Aesch BL, Handel mit Pneus und verwandten Artikeln im Bereich Autozubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2000, S. 868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Hans, von Mümliswil-Ramiswil, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütze, Christian, von Dornach, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Walter, Hans-Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Susanne, von Embrach, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.