Renseignements sur Walter Gamper
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Gamper
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004933898, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Erlenbach (ZH), CHE-110.589.718, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Jürg, von Schübelbach, in Erlenbach ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willener, Matthias, von Bubikon, in Bubikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Franceschini, Bruno, von Bubikon, in Bubikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moesch, Frieda, von Teufen (AR), in Teufen (AR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4338337, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Herberge zum kleinen Glück, Ferien- und Entlastungsangebote für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, in Erlenbach (ZH), CHE-110.589.718, Verein (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420447).
Statutenänderung:
23.05.2016.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt den Betrieb einer Herberge mit Ferien- und Entlastungsangeboten für erwachsene Menschen mit Betreuungsbedarf, das heisst Menschen mit geistigen, altersbedingten, psychischen oder körperlichen Behinderungen. Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen wie an ganze Gruppen. Der Verein verpflichtet sich in seinem Leitbild zu einer dialogischen Haltung und Förderung von Gleichberechtigung und Integration.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Ruth, von Fischenthal, in Fischenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetiker-Schneider, Astrid, von Oetwil am See, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3192373, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Hirzelheim Regensberg, in Regensberg, CHE-107.811.595, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Walter, von Frauenfeld, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler Nasrallah, Gabriella, von Uerkheim, in Buchs ZH, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Bossi, Pia, von Thalwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].