Renseignements sur Roger Galliker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roger Galliker
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roger Galliker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005610761, Registre du commerce Lucerne, (100)
digimize GmbH, in Ballwil, CHE-141.596.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813233).
Firma neu:
digimize GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Samuel, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Galliker, Arno, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Galliker, Roger, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ballwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004813233, Registre du commerce Lucerne, (100)
digimize GmbH, in Ballwil, CHE-141.596.157, Margrethenstrasse 8, 6275 Ballwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2020.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere von digitalen Dienstleistungen im In- und Ausland;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Galliker, Samuel, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Galliker, Arno, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Galliker, Roger, von Ballwil, in Ballwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5357044, Registre du commerce Lucerne, (100)
Galliker Ballwil AG, in Ballwil, CH-100.3.012.528-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.1995, S. 3606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Annamarie, von Ballwil und Willisau-Land, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Josef, 1958, von Ballwil und Willisau, in Ballwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ballwil und Willisau-Land];
Galliker, Esther, von Ballwil und Willisau, in Ballwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Roger, von Ballwil und Willisau, in Ballwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Samuel, von Ballwil und Willisau, in Ballwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lufida Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.007.813-6), Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG, in Luzern].