Renseignements sur Viktor Galliard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Viktor Galliard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005544484, Registre du commerce Zurich, (20)
coupolino AG, in Schlieren, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Del Buono, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005004401, Registre du commerce Zurich, (20)
coupolino AG, in Zürich, CHE-229.155.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991875).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2304187, Registre du commerce Grisons, (350)
Galliard Research & Engineering GmbH, in Untervaz, CHE-112.702.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 11, Publ. 5065004).
Statutenänderung:
29.07.2015.
Firma neu:
Galliard Engineering GmbH.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Alexanderstrasse 38, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Forschung, Entwicklung und das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie der Vertrieb von Produkten in diesen Technologiebereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliard, Viktor, von Untervaz, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: in Untervaz].