Renseignements sur Harri Galli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Harri Galli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4643206, Registre du commerce Zurich, (20)
ASec IT Solutions AG, in Dietlikon, CH-020.3.027.422-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2005, S. 20, Publ. 2812666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Christian, von Schwellbrunn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Peter, von Birrwil, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3855982, Registre du commerce Zurich, (20)
PC-Power GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.027.622-7, Handel mit elektronischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 07.10.2003, S. 21, Publ. 1203042).
Statutenänderung:
6.03.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Urs, von Eggiwil, Zell ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Gachnang, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--].
Numéro de publication: 2832620, Registre du commerce Zurich, (20)
Check Point Software Technologies (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.023.445-7, Erbringung von Computerdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2004, S. 18, Publ. 2378256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Harri, von Landiswil, in Neftenbach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Desheh, Eyal, israelischer Staatsangehöriger, in Mevareret Tzion (Israel), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenner, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Jean Marc, von Eischoll, in Kilchberg ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.