Renseignements sur Visnja Gajic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Visnja Gajic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005891717, Registre du commerce Zurich, (20)
Pro Werkende Künstler GmbH, in Zürich, CHE-100.551.111, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2010, S.30, Publ. 5434038).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Domizil neu:
Burenweg 42, 8053 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung werkender Künstler einerseits durch den Handel mit Kunstwerken aller Art, andererseits durch den Betrieb einer Unternehmung, welche Kunst am Bau ausführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 12.10.1984 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Inventarlisten in den Sacheinlageverträgen von 3.10.1984 Skulpturen, Bilder, Bücher, Mobiliar und Einrichtungsgegenstände zum Preise von CHF 60'000.--, welcher voll auf das Stammkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Anita, von Altdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Huber, Urs, von Altdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Brändle, Eva, von Alt St. Johann und Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Brändle, Hans-Rudolf, von Alt St. Johann und Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Gyger, Eva, von Winterthur und Sevelen, in Bassersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Gyger, Klaus, von Winterthur und Sevelen, in Bassersdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gajic, Visnja, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005520304, Registre du commerce Zurich, (20)
AZURI DOJO GAJIC, in Zürich, CHE-381.869.345, Burenweg 42, 8053 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Unterrichtsdienstleistungen in den Bereichen Yoga, Meditation und Karate Shotokan.
Eingetragene Personen:
Gajic, Visnja, von Zürich, in Zürich, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.