Renseignements sur Helena Gajdos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helena Gajdos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005635960, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Friedrich Reinhardt AG, in Basel, CHE-105.968.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABIA Treuhand GmbH (CHE-108.278.864), in Basel, Revisionsstelle;
Gajdos, Helena, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Stephan, von Sennwald, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urs Baumann & Partner AG (CHE-105.607.486), in Reinach (BL), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5771966, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
LV Lokalzeitungen Verlags AG, in Birsfelden, CH-280.3.914.674-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 6, Publ. 5612136).
Statutenänderung:
7.07.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Dr. Ruth, von Basel und S-chanf, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Basel (CH-270.9.000.145-3), Revisionsstelle;
Hunscheidt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Eimeldingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Roland, von Emmen und Embrach, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Rudolf, von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, Alfred, von Sennwald, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gajdos, Helena, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Hubersdorf, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5694818, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Friedrich Reinhardt AG, in Basel, CH-270.3.014.338-0, Missionsstrasse 36, 4055 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Büchern, Zeitschriften, Filmen, akustischen, optischen und elektronischen Informationsträgern jeder Art, sowie Schaffung, Kauf, Verkauf, Auswertung und Vermittlung von Urheberrechten jeglicher Art sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Druckereierzeugnissen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 1'350'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'350'000.00.
Aktien:
1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.05.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 von der Friedrich Reinhardt Holding AG, Basel (CH-270.3.004.497-5), den Geschäftsbereich 'Verlag' mit Aktiven von CHF 3'751'621.94 und Passiven von CHF 2'401'621.94 zum Wert und im Preis von CHF 1'350'000.00, wofür der Sacheinlegerin 1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Reinhardt, Rudolf, von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegener, Bernhard, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisühli, Alfred, von Sennwald, in Birsfelden, Delegierter des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brode, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Urs, von Hubersdorf, in Bottmingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gajdos, Helena, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor;
Leuppi, Claudia, von Villmergen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor;
Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5), in Basel, Revisionsstelle.