Renseignements sur Christine Gagnebin-Diacon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christine Gagnebin-Diacon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004914736, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CHE-109.607.479, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, p.0, Publ. 6604932).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dalla Piazza, Aldo, de Tramelan, à Courtelary, président, avec signature collective à deux;
Graf, Frédéric, de Oeschenbach, à Nidau, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Zürcher, Pierre Etienne, de Rüderswil, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Goudet, Anne, ressortissante française, à Bern, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3398673, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Mémoires d'Ici, à Saint-Imier, CHE-109.183.143, fondation (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2756369).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, Laurence, de Rapperswil (BE), à Aubonne, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numéro de publication: 4944336, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CH-073.7.013.905-0, fondation (No. FOSC 169 du 01.09.2004, p. 4, Publ. 2429812).
Modification de l'acte de fondation:
28.11.2008.
Nouvelle organisation:
Conseil de fondation et organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zürcher, Paul, de Rüderswil, à Meinisberg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, membre, avec signature collective à deux.