Christine Gagnebin-Diacon
domicilié à Tramelan, de Tramelan Mandats actifs: Fondation Colette Grosjean Connecté à: Bertrand Etienne Schmied, Anne Gouget Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Gagnebin-Diacon" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Gagnebin-Diacon".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Gagnebin-Diacon" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Gagnebin-Diacon".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Gagnebin-Diacon
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Gagnebin-Diacon
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Christine Gagnebin-Diacon
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Gagnebin-Diacon
Numéro de publication: HR02-1004914736, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CHE-109.607.479, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, p.0, Publ. 6604932).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dalla Piazza, Aldo, de Tramelan, à Courtelary, président, avec signature collective à deux;
Graf, Frédéric, de Oeschenbach, à Nidau, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Zürcher, Pierre Etienne, de Rüderswil, à Biel/Bienne, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Goudet, Anne, ressortissante française, à Bern, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3398673, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Mémoires d'Ici, à Saint-Imier, CHE-109.183.143, fondation (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2756369).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Marti, Laurence, de Rapperswil (BE), à Aubonne, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature].
Numéro de publication: 4944336, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation Colette Grosjean, à Biel/Bienne, CH-073.7.013.905-0, fondation (No. FOSC 169 du 01.09.2004, p. 4, Publ. 2429812).
Modification de l'acte de fondation:
28.11.2008.
Nouvelle organisation:
Conseil de fondation et organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zürcher, Paul, de Rüderswil, à Meinisberg, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gagnebin-Diacon, Christine, de Tramelan, à Tramelan, membre, avec signature collective à deux.