Renseignements sur Karl Gämperle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Gämperle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005141102, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Incontrol AG, in Zuzwil (SG), CHE-102.689.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Chiara, Simona, von Wohlen (AG), in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Marcel, von Altishofen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1447115, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Incontrol AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-102.689.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 13, Publ. 5877080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Werner, von Berg SG, in Uzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Urs, von Gaiserwald, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterberg, Stefan, von Zürich, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5244232, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Incontrol AG, in Bichelsee-Balterswil, CH-440.3.007.464-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 13, Publ. 2138528).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Zweck neu:
Herstellung von Schaltanlagen sowie das Erstellen von Elektro-Installationen, Erbringen von Elektro-Serviceleistungen und Automationen im Industriebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Federer, Mechthild, von Berneck, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gämperle, Karl, von Mosnang, in Wil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Federer, Kurt, von Berneck, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Werner, von Berg SG, in Uzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.